Blog Tentang Pengetahuan dan Dunia Pendidikan

Monday, February 22, 2016

belajar menghitung cepat

Didalam matematika menghitung cepat memang hal yang tidak semua orang miliki dan mampuh, hanya sebagaian orang tertentu saja yang bisa mengusainya.

Tapi didalam belajar, tidak ada hal yang tidak mungkin. Pada Artikel kali ini kalian akan mengetahui cara belajar menghitung cepat.

Belajar menghitung cepat 

Perkalian jenis ini adalah perkalian untuk angka yang mendekati 100
Contoh 93×97

Kalau melihat perkalian seperti ini, bisa juga sih pakai metode classic, tapi sedikit lebih susah karena angkanya cenderung besar. Cara yang paling mudah, seperti gini

Angka 93 itu kurangnya berapa supaya menjadi 100, jawabannya kurang 7 kan. Jadi -7
Dan 97 juga begitu, kurang 3, jadi -3, jadi kalau saya tulis seperti ini

-7 x -3
93 x 97 , cara menghitungnnya

93 – 3 = 90 (depan)
7 x 3 = 21 (belakang)
Jadi digabungkan 9021

Contoh lagi
89×95

-11 x -5
89 x 95
Jadi 89-5 = 84
dan 11×5 = 55
jadi digabungkan 8455

1. Pengkuadratan Dua Angka Bilangan yang diakhiri angka Satu
langkah-langkahnya :
a) Kuadratkan angka bulatnya.
b) Jumlahkan angka tersebut dengan angka bulatnya.
c) Hasil akhirnya adalah jumlah dari a) dan b)
contoh :
i. 812 = ?
a) 802 = 6400
b) 81 + 80= 161
c) hasil : 6400 + 161 = 6561
ii. 312 = ?
a) 302 = 900
b) 31 + 30 = 61
c) hasil : 900 + 61 =961

2. Pengkuadratan Dua Angka Bilangan yang dimulai dengan Lima
langkah-langkahnya :
a) Tambahkan bilangan 25 dengan bilangan satuannya.
b) Kuadratkan bilangan satuannya.
(khusus untuk angka satuan 1, 2, dan 3, hasil kuadratnya dituliskan 01, 04, dan
09)

c) Hasil akhir adalah gabungan a) dan b)
contoh :
i. 532 = ?
a) 25 + 3 = 28
b) 32 = 09
c) hasil : 2804
ii. 572 = ?
a) 25 + 7 = 32
b) 72 = 49
c) hasil : 3249

3. Pengkuadratan Angka Berakhiran Lima
langkah-langkahnya :
a) Kalikan angka sebelum angka lima dengan angka urutan selanjutnya.
b) Tuliskan angka 25 di belakang angka hasil dari a)
contoh :
i. 752 = ?
a) 7 x 8 = 56
b) hasil : 5625
ii. 1152 = ?
a) 11 x 12 = 132
b) hasil : 13225


4. Perkalian Satu Angka dengan 11 (11; 110; 1,1 dan seterusnya
langkah-langkahnya :
a) Tuliskan angkanya.
b) Sisipkan angka dari jumlah dua angka tersebut. Hati-hati bila hasil penjumlahannya lebih dari 9, angka puluhannya dijumlahkan dengan angka pertama.
contoh :
i. 54 x 11 = ?
a) 5 ? 4
b) 5 + 4 = 9 -->> Hasilnya : 594
ii. 75 x 11 = ?
a) 7 ? 5
b) 7 + 5 = 12 -->> 7 + 1 = 8 -->> Hasilnya : 825

5. Perkalian Satu Angka atau Dua Angka dengan 99 (0,99; 9,9; 990 dst.)
langkah-langkahnya :
a) Kurangi bilangan tersebut dengan angka 1.
b) Kurangi bilangan 100 dengan bilangan tersebut.
c) Hasil akhirnya adalah gabungan dari a) dan b)
contoh :
75 x 99 = ?
a) 75 - 1 = 74
b) 100 - 75 = 25
c) hasilnya : 7425

6. Perkalian Bilangan Genap dengan 1,5; 2,5; 3,5 dst.
langkah-langkahnya :
a) Kalikan bilangan pengali dengan 2.
b) Bilangan yang dikalikan dibagi dengan angka 2.
c) Hasil akhirnya adalah perkalian a) dan b)
contoh :
24 x 7,5 = ?
a) 7,5 x 2 = 15
b) 24 : 2 = 12
c) hasilnya : 15 x 12 = 180

7. Perkalian Satu atau Dua Angka dengan 101 (1,01; 10,1 dst)
langkah-langkahnya :
a) Tuliskan angkanya dua kali.
b) Sisipkan nol atau koma.
contoh :
i. 25 x 101 = ?
a) 2525
ii. 5 x 101 = ?
a) 55
b) hasilnya : 505

 


Rumus cepat matematika Kuadrat Lima

Bila kalian menemukan soal perkalian kuadrat dimana angka yang akan dikuadratkan berupa dua digit angka yang berakhiran lima (15, 25, 35, 45, dst.) Maka rumus cepat matematikanya adalah:

Kalikan angka yang berada di depan dengan hasil dari penjumlahan angka tersebut ditambah satu, setelah itu sisipkan angka 25 dibelakang hasil perkalian tersebut, berikut contohnya:

252 = 2 x (2+1) & 25 = 2x3 & 25 = 625
352 = 3 x (3+1) & 25 = 3x4 & 25 = 1225
752 = 7 x (7+1) & 25 = 7x8 & 25 = 5625

Rumus cepat matematika Trik Sebelas

Trik sebelas biasa digunakan dalam menentukan hasil dari perkalian suatu angka (dua digit) dengan angka 11 (sebelas). Trik sebelas dapa dijelaskan sebagai berikut:

Tuliskan angka pertama lalu sisipkan penjumlahan dari kedua digit angka tersebut, setelah itu tuliskan angka terakhir.
35 x 11 = 385

Trik cepat
35 = 3 (3+5) 5 = 385

27 x 11 = 297

Trik cepat
27 = 2 (2+7) 7 = 297


Namun, apabila hasil dari penambahan angka pertama dan terakhir adalah dua digit, maka kalian harus menjumlahkan angka pertama dengan angka awal yang ada dalam hasil penambahan itu. Untuk lebih mudah memahaminya, simak contoh berikut:

78 x 11 = 858
Trik cepat






Rumus Cepat Matematika Perkalian Sembilan
Untuk mempermudah perkalian antara angka 9 dengan angka apapun dari 1-9 maka ada trik khusus dalam menyelesaikannya. Sebagai contoh, bila kalian ingin mengetahui hasil perkalian dari 6 x 9 maka, genggamlah seluruh jari di kedua tangan kalian, lalu hitunglah dari jari paling kiri sampai 6, lalu angkat jari ke enam tersebut. Perhatikan jari yang masih menggenggam. Di sebelah kiri ada 5 jari dan disebelah kanan ada 4 jari. Maka itu berarti hasil dari 9x6 adalah 54.

Contoh lainnya:
Untuk perkalian  9 x 9 maka, genggamlah seluruh jari di kedua tangan kalian, lalu hitunglah dari jari paling kiri sampai 9, lalu angkat jari ke sembilan tersebut. Perhatikan jari yang masih menggenggam. Di sebelah kiri ada 8 jari dan disebelah kanan ada 1 jari. Maka itu berarti hasil dari 9x9 adalah 81.

1 komentar:

Great to see that someone still understand how to create an awesome blog.
The blog is genuinely impressive in all aspects.
Great blog.
mgmdomino

Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan dan tidak keluar dari topik artikel diatas. Terima kasih atas komentarnya